エア・ウォーター 役員 経歴
Web歴史も文化も異なる、(株)ほくさん、大同酸素(株)、共同酸素(株)の3社が「空気と水」を通じて、産業と社会の革新に奉仕する新たな使命と意義で結ばれ、2000年にエア・ウォーターは誕生しました。
エア・ウォーター 役員 経歴
Did you know?
WebMar 17, 2024 · 専務執行役員 アグリ&フーズグループ担当 兼 フーズユニット長、エア・ウォーターアグリ&フーズ㈱ 代表取締役社長=鹿嶋 健夫(常務執行役員 農業・食品カンパニー長、エア・ウォーターアグリ&フーズ㈱ 代表取締役社長) 専務執行役員 デジタル&インダストリーグループ担当 兼 機能材料ユニット長=水野 和也(常務執行役員 ケミカル … Webエア・ウォーター株式会社 (2024年3月期) 役員一覧 代表取締役名誉会長取締役会議長 豊田昌洋 代表取締役会長及び最高経営責任者 (CEO) 豊田喜久夫 取締役副会長会長補佐 今井康夫 代表取締役社長及び最高業務執行責任者 (COO) 白井清司 代表取締役副社長経営管理担当 町田正人 取締役副社長北海道代表 唐渡有 取締役副社長海水カンパニー長 金澤正博 …
Webエア・ウォーター 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 1973年11月、大同酸素に入社。 93年に大同ほくさん人事本部人材開発部長、99年7月に同執行役員人事部長、2000年4月、エア・ウォーター執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長、医療事業部福祉・介護部長などを経て、12年6月に常務取締役、13年6月に専務取締役、19年6 … WebFeb 27, 2024 · 20日に死去したエア・ウォーター元社長の青木弘氏は、旧大同酸素時代の1984年から32年にわたって経営トップを務めた。産業ガス業界の再編に ...
Web略 歴 1971 年4月 日立マクセル株式会社 入社 1998 年8月 同 電池事業グループ二次電池事業部長 1999 年6月 同 取締役 2003 年6月 同 執行役常務 2006 年4月 同 執行役専務 2006 年6月 同 取締役兼執行役専務 2008 年4月 同 取締役兼代表執行役 執行役専務 2010 年6月 同 代表取締役 専務取締役 2011年4月 同 代表取締役 取締役社長 2016 年6月 同 代表取締役 取 … WebMar 16, 2024 · 生年月日: 1964 年(昭和 39 年)11 月 16 日 58 歳 出身地: 大阪府 最終学歴: 京都工芸繊維大学 繊維学部 略 歴: 1988 年 4 月 大同酸素㈱ [1993 年 4 月エア・ …
Web役員一覧 (2024年6月28日現在) 代表取締役名誉会長 豊田 昌洋 略歴 1957年3月 大同酸素(株)[1993年4月 当社と合併]入社 1982年1月 同常務取締役 1987年1月 同専務取締役 1988年6月 同取締役、タテホ化学工業(株)代表取締役社長 1993年4月 大同ほくさ …
Webター・インディア社(Air Water India Pvt.Ltd.)取締役 上席執行役員 エア・ウォーター・イ ンディア社(Air Water India Pvt. Ltd.)取締役 ③上席執行役員への昇任 氏 名 新 現 … clicks web design incWebエア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社(英文名称air water performance chemical inc. )は、無水フタル酸などの有機酸製品の製造を行う化学メーカー。 大東化学、かつて三菱化学の関連会社であった川崎化成工業、エア・ウォーターの電材事業部が事業統合して2024年10月1日に発足した。 bnl directionsWebMay 12, 2024 · 理事 秘書室長=大庭 敏靖(日本電熱株式会社 取締役副社長) ③理事の退任 【2024 年6 月1 日付】 グループ執行役員 新日化エア・ウォーター株式会社 代表取締 … bnl d italia ticketsWebエア・ウォーター北海道は、ガスの製造・供給を祖業とし、時代とともに事業を広げてきました。 国内外に広がるエア・ウォーターグループのリソースと、ガス・エネルギー事業で培った地域密着のスタイルを強みに、約200カ所の道内拠点にて多様な ... bnl-cl2WebJan 14, 2024 · 2000年 エア・ウォーター執行役員 2003年 エア・ウォーター取締役 2005年 エア・ウォーター常務 2006年 エア・ウォーター執行役員 2006年 川重防災工業社長 … bnl christmasWebApr 1, 2024 · (2024年4月1日) 専務執行役員アグリ&フーズグループ担当兼フーズユニット長(常務執行役員農業・食品カンパニー長) 鹿嶋健夫 > 専務執行役員デジタル&インダストリーグループ担当兼機能材料ユニット長(常務執行役員ケミカルカンパニー長兼企画本部長兼siカンパニー事業部管掌) 水野和也 > bnl discountWebMar 13, 2024 · (6月下旬)取締役、松井隆雄 常勤監査役(グループ執行役員)安藤勇治 同(三泉トラスト保険サービス監査役)恒吉邦彦 監査役、林信夫 執行役員副社長(副社 … bnl diversity